Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-28 fjernes Binavne: REKLAME-SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 2, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 fjernes Bestyrelse: Mads Dahl Møberg Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Direktion: Lars Lohmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 fjernes Navne: AL-FO DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-07-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Stiftere: Steffen Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå distribution og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 1 medlemmer af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Vedtægter: 2002-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-15 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-14 fjernes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-26 fjernes Bestyrelse: Ulrik Merrild Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Bestyrelse: Anders Ahlman Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 fjernes Bestyrelse: Søren Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: distribution@alfo.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Øhlenschlæger (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-22 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Kold (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: distribution@alfo.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-17 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-25 tilføjes Bestyrelse: Steffen Ebdrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 fjernes Bestyrelse: Ejler Munch Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Bestyrelse: Søren Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-21 fjernes Bestyrelse: Erling Zanchetta (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 tilføjes Binavne: REKLAME-SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 fjernes Bestyrelse: Ingelise Palner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 fjernes Direktion: Jørgen Peter Palner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 fjernes Bestyrelse: Bent Iburg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Bestyrelse: Bent Høgsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Bestyrelse: Ulrik Merrild Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 tilføjes Navne: AL-FO DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-22 fjernes Navne: JUT NR. 8734 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-22 fjernes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 2, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Merrild Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: JUT NR. 8734 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: Steffen Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)