Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Lohmann | 01.12.1987 | 11.07.2003 | direktion |
Jørgen Peter Palner | 01.12.1987 | 06.05.1996 | direktion |
Steffen Ebdrup | 01.12.1987 | 22.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Henrik Dybdahl | 23.02.2001 | 11.07.2003 | bestyrelse |
Anders Ahlman Jensen | 23.02.2001 | 11.07.2003 | bestyrelse |
Jesper Øhlenschlæger | 22.05.2000 | 26.02.2001 | næstformand |
Steffen Ebdrup | 25.09.1997 | 23.02.2001 | bestyrelse |
Mads Dahl Møberg Andersen | 24.06.1997 | 11.07.2003 | formand |
Richard Gustav Bunck | 24.06.1997 | 23.02.2001 | bestyrelse |
Søren Søndergaard | 24.06.1997 | 23.02.2001 | bestyrelse |
Ulrik Merrild Nielsen | 01.12.1987 | 26.02.2001 | bestyrelse |
Niels Jørgen Kold | 01.12.1987 | 22.05.2000 | næstformand |
Ejler Munch Andersen | 01.12.1987 | 25.09.1997 | bestyrelse |
Erling Zanchetta | 01.12.1987 | 21.03.1997 | bestyrelse |
Jørgen Peter Palner | 01.12.1987 | 06.05.1996 | bestyrelse |
Ingelise Palner | 01.12.1987 | 06.05.1996 | bestyrelse |
Bent Iburg | 01.12.1987 | 16.08.1994 | bestyrelse |
Bent Høgsted | 01.12.1987 | 31.08.1992 | bestyrelse |
Ulrik Merrild Nielsen | 01.12.1987 | 19.03.1990 | bestyrelse |