Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-08-12 fjernes Navne: AABENRAA MARINECENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Havnevej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Revisor: Hans Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Stiftere: Leif Max Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Bestyrelse: Preben Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Direktion: Preben Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-22 fjernes Revisor: RS-REVISION SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 tilføjes Navne: AABENRAA MARINECENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Navne: GLOBE MAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Direktion: Torben Krona Scharff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og videredrive det fra den gamle eksportstald, Sydhavn 12, 6200 Aabenraa drevne marineservice og dertil knyttet virksomhed samt at udøve anden virksomhed vedrørende lystbåde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Vedtægter: 1990-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Navne: GLOBE MAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Navne: THJ 48, AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Direktion: Leif Max Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Havnevej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Preben Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Leif Max Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: THJ 48, AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RS-REVISION SØNDERBORG ApS, Hans Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Leif Max Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)