Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 238, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-30 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-30 fjernes Navne: VESTSJÆLLANDS HANDELSKOMPAGNI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Bestyrelse: Lene Kaufhold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Jakob Warrer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-12 fjernes Bestyrelse: Viveque Schultz-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 fjernes Bestyrelse: Thorvald Julius Emil Gundersen Rasmusen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel- og industrivirk- somhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 tilføjes Vedtægter: 1992-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 fjernes Bestyrelse: Hugo Warrer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-23 fjernes Direktion: Hugo Warrer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.215.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmøllevej 238, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-12-28 tilføjes Bestyrelse: Hugo Warrer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1957-12-28 tilføjes Direktion: Hugo Warrer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1957-12-28 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-12-28 tilføjes Navne: VESTSJÆLLANDS HANDELSKOMPAGNI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)