Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Warrer | 28.12.1957 | 01.05.2000 | direktør |
Hugo Warrer | 28.12.1957 | 23.01.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Rasmusen | 28.12.1957 | 01.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Warrer | 28.12.1957 | 01.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kim Thorvald Rasmusen | 28.12.1957 | 01.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Kargaard Thomsen | 28.12.1957 | 01.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lene Kaufhold | 28.12.1957 | 01.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Viveque Schultz-Petersen | 28.12.1957 | 12.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Thorvald Julius Emil Gundersen Rasmusen | 28.12.1957 | 21.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Warrer | 28.12.1957 | 23.01.1992 | bestyrelsesmedlem |