Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Balzer Schnorrer | 12.06.2014 | direktion |
Klaus Balzer Schnorrer | 12.06.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ruth Balzer Vasegaard Schnorrer | 10.06.2003 | 12.06.2014 | direktion |
Walter Herbert Franz Schnorrer | 01.09.1987 | 01.04.2003 | direktion |
Jens Nørskov | 01.09.1987 | 28.12.1987 | direktion |