Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-07 fjernes Bestyrelse: Bent Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Direktion: Birte Stange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-07 fjernes Navne: BORNHOLMS MASKININDKØBS EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Revisor: Erik Munch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og udlejning af fast ejendom og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Vedtægter: 1996-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-30 tilføjes Navne: BORNHOLMS MASKININDKØBS EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-29 fjernes Navne: BORNHOLMS MASKININDKØB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-17 tilføjes Navne: BORNHOLMS MASKININDKØB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-16 fjernes Navne: MASKINCENTER BORNHOLM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-16 fjernes Bestyrelse: Uffe Gad Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Direktion: Jørgen Richard Roerholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-11 fjernes Bestyrelse: Mogens Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-11 fjernes Direktion: Mogens Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 fjernes Bestyrelse: Niels Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kleisdorff (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Direktion: Jørn Flemming Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Revisor: Edgar Due Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 tilføjes Navne: MASKINCENTER BORNHOLM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-05 fjernes Navne: ASX 12193 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ASX 12193 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Edgar Due Lund, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Erik Munch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)