Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birte Stange | 01.07.1987 | 07.11.2001 | direktion |
Jørgen Richard Roerholt | 01.07.1987 | 16.06.1993 | direktion |
Mogens Jørgensen | 01.07.1987 | 11.09.1991 | direktion |
Jørn Flemming Jensen | 01.07.1987 | 24.01.1990 | direktion |
Jens Nørskov | 01.07.1987 | 05.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Erik Olsen Stange | 01.07.1987 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Herman Dam Larsen | 01.07.1987 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Birte Stange | 01.07.1987 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Bent Hansen | 01.07.1987 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Finn Madsen | 01.07.1987 | 16.06.1993 | bestyrelse |
Jørgen Richard Roerholt | 01.07.1987 | 16.06.1993 | bestyrelse |
Uffe Gad Jørgensen | 01.07.1987 | 16.06.1993 | bestyrelse |
Mogens Jørgensen | 01.07.1987 | 11.09.1991 | bestyrelse |
Niels Rasmussen | 01.07.1987 | 11.01.1991 | bestyrelse |
Jørn Flemming Jensen | 01.07.1987 | 24.01.1990 | bestyrelse |
Poul Kingo Pedersen | 01.07.1987 | 24.01.1990 | bestyrelse |
Erik Sønderskov | 01.07.1987 | 24.01.1990 | formand |
Jørgen Kleisdorff | 01.07.1987 | 24.01.1990 | næstformand |
Victor Christoffersen | 01.07.1987 | 05.11.1987 | bestyrelse |
Jens Nørskov | 01.07.1987 | 05.11.1987 | bestyrelse |
Søren Bonde | 01.07.1987 | 05.11.1987 | bestyrelse |