Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-27 fjernes Navne: TANGE & SVENDSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinggårdsvænget 34, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Revisor: Jan Torben Dyhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 fjernes Bestyrelse: Erik Tange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 fjernes Direktion: Ole Weien Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Navne: TANGE & SVENDSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 fjernes Navne: TANGE & SVENDSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Navne: TANGE & SVENDSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1316 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og virksomhed beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Vedtægter: 1988-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinggårdsvænget 34, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1316 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jan Torben Dyhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)