Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 04.05.1993 | 04.05.1993 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 06.11.1992 | 03.05.1993 |
NORMAL | 01.07.1987 | 05.11.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Jan Torben Dyhr. | 01.07.1987 | 04.05.1993 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.07.1987 | 11.01.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
TANGE & SVENDSEN A/S | 15.01.1988 | 27.05.1993 |
TANGE & SVENDSEN A/S | 12.01.1988 | 14.01.1988 |
A/S PSE 10 NR. 1316 | 01.07.1987 | 11.01.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening | 04.01.1988 | 04.05.1993 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.