Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Hincheli Hejlesen | 01.01.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Jønck | 01.12.1999 | 01.01.2005 | adm. dir |
Børge Faaborg | 01.01.1987 | 11.11.1999 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1987 | 23.07.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Lang Berthels | 24.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thorir Kjartansson | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hincheli Hejlesen | 15.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Sigurdur Krafn Kiernan | 15.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Arnar Thorisson | 15.03.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Højlund Jensen | 25.03.2015 | 24.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Allan Qvist | 25.03.2015 | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Carsten Grunstrup | 19.02.2014 | 31.03.2020 | suppleant |
Morten Larsen | 14.03.2013 | 25.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Maria Schou Jensen | 14.03.2013 | 19.02.2014 | suppleant |
Tapio Kiiskinen | 15.03.2007 | 09.09.2022 | næstformand |
Robert Frans Doeleman | 31.03.2006 | 14.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
John Staunsbjerg Dueholm | 30.04.2003 | 15.03.2007 | næstformand |
Lisbeth Rasmussen | 30.04.2003 | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thuesen | 28.06.2002 | 30.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Linnea Meder | 23.04.2002 | 15.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Liebst Poulsen | 12.09.2001 | 03.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Robert Frans Doeleman | 25.04.2001 | 30.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Christina Vaupel | 20.10.2000 | 25.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Erik Storbacka | 26.04.2000 | 03.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Annette Bøgelund Schøler | 26.04.2000 | 20.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Claus Torben Warming | 18.05.1999 | 12.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Nora Malin | 18.05.1999 | 26.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Povl Christian Lütken Frigast | 30.09.1998 | 30.04.2003 | næstformand |
Jacob Christian Nielsen Thygesen | 30.09.1998 | 18.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Odd Wilhelmsen | 14.05.1998 | 30.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Børge Faaborg | 14.05.1998 | 23.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Robert Frans Doeleman | 14.05.1998 | 26.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Petteri Olli Antero Huovinen | 23.03.1998 | 18.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Merete Thaysen | 27.05.1997 | 14.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kimmo Ilari Kivela | 10.04.1997 | 23.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Skovlund | 01.05.1996 | 14.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Christine Friis | 01.05.1996 | 17.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Tatu Pekka Rauhamaki | 01.05.1996 | 10.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Harri Esko Tapani Tanhuanpää | 05.04.1995 | 01.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Linnea Meder | 01.01.1987 | 30.09.1998 | næstformand |
Ole Henrik Gerner Andersen | 01.01.1987 | 26.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Bernhard Alfred Petersen | 01.01.1987 | 01.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Christina Quick | 01.01.1987 | 01.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jaakko Hietala | 01.01.1987 | 05.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Laak | 01.01.1987 | 23.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Børge Faaborg | 01.01.1987 | 25.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Uhlbæk Jepsen | 01.01.1987 | 25.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Timo Pekka Jaatinen | 01.01.1987 | 25.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Arnar Porisson | 01.01.1987 | 19.08.1993 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Harboe | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Uhlbæk Jepsen | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Flatin | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Juha Mikael Pentikainen | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Starfelt | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Staffan Svensson | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Riitta Hirvonen | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Janne Kristin Olsen | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Raakel Inkeri | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Sari Roos | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Miikka Heinasmaki | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Kari Turunen | 01.01.1987 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Christine Kofoed | 01.01.1987 | 15.04.1993 | suppleant |
Hans Lund | 01.01.1987 | 15.04.1993 | suppleant |
Tuula Rantala | 01.01.1987 | 15.04.1993 | suppleant |
Torill Stoltz | 01.01.1987 | 15.04.1993 | suppleant |
Ulf Garmelius | 01.01.1987 | 23.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Monica Murphy | 01.01.1987 | 23.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Staffan Svensson | 01.01.1987 | 23.02.1993 | suppleant |
Mika Kalevi Christian Kosunen | 01.01.1987 | 29.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Saara Kirsi Marjatta Soikkeli | 01.01.1987 | 29.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Kalervo Rotsa | 01.01.1987 | 29.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Petteri Huure | 01.01.1987 | 29.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Juha Lauri Poikarjarvi | 01.01.1987 | 01.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Børge Faaborg | 01.01.1987 | 01.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
John Christian Elden | 01.01.1987 | 01.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Eirikur Ingolfsson | 01.01.1987 | 15.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ole Henrik Gerner Andersen | 01.01.1987 | 10.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Flatin | 01.01.1987 | 10.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Juha Mikael Petikainen | 01.01.1987 | 10.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jaakko Pekka Juhani Rytila | 01.01.1987 | 03.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Tapio Lauri Kiiskinen | 01.01.1987 | 28.10.1988 | bestyrelsesmedlem |
Timo Sakari Kylliainen | 01.01.1987 | 18.04.1988 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1987 | 23.07.1987 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1987 | 23.07.1987 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1987 | 23.07.1987 | formand |