Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-04-19 fjernes Navne: POMAR - BUSINESS TO BUSINESS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgtoft 5, 6300 Gråsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-12 fjernes Direktion: Poul Erling Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklamevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 tilføjes Vedtægter: 1991-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 tilføjes Navne: POMAR - BUSINESS TO BUSINESS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 fjernes Navne: PE-SCANSTEIGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-15 fjernes Bestyrelse: Anders Steenstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 fjernes Bestyrelse: Pouel Erik Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 fjernes Direktion: Pouel Erik Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Navne: PE-SCANSTEIGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2438 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgtoft 5, 6300 Gråsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Bestyrelse: Pouel Erik Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2438 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S, REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)