Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erling Kjær | 01.06.1987 | 12.11.1991 | direktion |
Pouel Erik Eriksen | 01.06.1987 | 25.11.1988 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1987 | 01.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erling Kjær | 01.06.1987 | 15.10.1990 | bestyrelse |
Jobst Krauskopf | 01.06.1987 | 15.10.1990 | bestyrelse |
Anders Steenstrup | 01.06.1987 | 15.10.1990 | formand |
Pouel Erik Eriksen | 01.06.1987 | 25.11.1988 | bestyrelse |