Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkeskellet 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-20 fjernes Navne: F.F. INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-11-20 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-05 fjernes Bestyrelse: Hanne Marie Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-05 fjernes Direktion: Bent Hans Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-04 tilføjes Navne: F.F. INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-03 fjernes Navne: FREDERIKSBERG FJEDERFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor finansiering, investering og handel m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Vedtægter: 1999-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-01-10 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 tilføjes Navne: FREDERIKSBERG FJEDERFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-11 fjernes Navne: BOJKESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Direktion: Johannes Christian Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Revisor: Bent Lynge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-10 tilføjes Navne: BOJKESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-09 fjernes Navne: ASX 11737 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkeskellet 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-01 tilføjes Bestyrelse: Hanne Marie Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-01 tilføjes Navne: ASX 11737 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Bent Lynge Nielsen, Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)