Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.11.2002 | 20.11.2002 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.07.2002 | 19.11.2002 |
NORMAL | 01.04.1987 | 04.07.2002 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Investeringsselskaber (652320) | 01.04.1987 | 20.11.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S | 10.01.1995 | 20.11.2002 |
Arne Høxbro Larsen. | 01.04.1987 | 10.01.1995 |
Bent Lynge Nielsen. | 01.04.1987 | 11.12.1990 |
Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01.04.1987 | 09.12.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
36701468 | 01.04.1987 | 20.11.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
F.F. INVEST A/S | 04.05.1999 | 20.11.2002 |
FREDERIKSBERG FJEDERFABRIK A/S | 12.12.1990 | 03.05.1999 |
BOJKESS ApS | 10.12.1987 | 11.12.1990 |
ASX 11737 ApS | 01.04.1987 | 09.12.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 03.05.1999 | 20.11.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.