Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Vang Christensen | 01.04.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Vang Christensen | 06.03.1987 | 09.08.2000 | direktør |
Steen Vang Christensen | 06.03.1987 | 26.04.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristina May Olsen | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Hejl | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Dahl Jeppesen | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Schmidt | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vang Christensen | 09.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jan Godballe Børjesson | 23.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne-Marie Krog | 10.03.2016 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hurup Andersen | 10.10.2012 | 14.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gunnar Schou | 13.03.2008 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vang Christensen | 23.03.1999 | 02.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bent Søren Kjeldsen | 23.03.1999 | 09.08.2000 | bestyrelsesmedlem |