Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 fjernes Bestyrelse: Thyge Munk Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Direktion: Benny Graff Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@ifad.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 fjernes Navne: INSTITUTTET FOR ANVENDT DATATEKNIKIFAD. DATATEKNOLOGISK FOND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Nørgaard Oddershede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Tvarnø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 tilføjes Bestyrelse: Henning Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 fjernes Bestyrelse: Bent Hansen Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ifad.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Bestyrelse: Lars Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: INSTITUTTET FOR ANVENDT DATATEKNIKIFAD. DATATEKNOLOGISK FOND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-11 tilføjes Formål: IFAD har til formål at formidle viden, forestå teknisk-videnskabelig forskning og gennemføre udviklingsprojekter inden for datateknik Instituttet skal derved bidrage til den informationsteknologiske udvikling i Danmark og fremme samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner Instituttet skal specielt sikre udviklingen af et frugtbart informationsteknologisk miljø i området (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-11 tilføjes Tegningsregel: IFAD tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem og direktøren i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-11 tilføjes Vedtægter: 1999-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-12 fjernes Bestyrelse: Per Ingemann Albrektsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 fjernes Bestyrelse: Dan-Georg Inge Sörensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Bestyrelse: Carl Theodor Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Bestyrelse: Carl Theodor Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Direktion: Benny Graff Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Revisor: Mogens Hansen, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 fjernes Revisor: Mogens Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)