Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Graff Mortensen | 19.12.1988 | 02.12.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Nørgaard Oddershede | 23.10.2001 | 02.12.2004 | bestyrelse |
Henning Andersen | 25.10.2000 | 02.12.2004 | bestyrelse |
Torben Valdemar Andersen | 19.12.1988 | 02.12.2004 | bestyrelse |
Niels Martin Schreiner Andersen | 19.12.1988 | 02.12.2004 | bestyrelse |
Lykke Lynnerup Kristensen | 19.12.1988 | 02.12.2004 | bestyrelse |
Thyge Munk Nielsen | 19.12.1988 | 02.12.2004 | formand |
Henrik Tvarnø | 19.12.1988 | 23.10.2001 | bestyrelse |
Bent Hansen Poulsen | 19.12.1988 | 25.10.2000 | bestyrelse |
Lars Christiansen | 19.12.1988 | 31.12.1999 | bestyrelse |
Per Ingemann Albrektsen | 19.12.1988 | 12.12.1995 | bestyrelse |
Dan-Georg Inge Sörensson | 19.12.1988 | 15.05.1995 | bestyrelse |
Peer Høegh Toftdahl | 19.12.1988 | 05.05.1994 | bestyrelse |
Carl Theodor Pedersen | 19.12.1988 | 05.05.1994 | bestyrelse |