Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rie Odsbjerg Werner | 01.09.2019 | adm. dir |
Niels Ulrik Andersson | 01.09.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ulrik Andersson | 15.05.2019 | 31.08.2019 | adm. dir |
Mads Ulrik Lebech | 14.01.2019 | 14.05.2019 | adm. dir |
Søren René Kristiansen | 01.07.2015 | 30.09.2018 | adm. dir |
Søren René Kristiansen | 01.12.2012 | 30.06.2015 | direktør |
Jørn Wendel Andersen | 18.06.2012 | 01.07.2015 | adm. dir |
Pernille Fabricius | 22.03.2012 | 18.06.2012 | adm. dir |
Jørn Wendel Andersen | 16.11.2011 | 22.03.2012 | direktør |
Lennart Flemming Meineche | 01.08.2006 | 16.11.2011 | adm. dir |
Lars Ole Würtz Nielsen | 05.12.2005 | 01.08.2006 | adm. dir |
Gurli Motzfeldt Martinussen | 01.10.2003 | 30.09.2019 | direktør |
Christine Bosse | 27.08.2003 | 24.11.2005 | adm. dir |
Morten Marc Hübbe | 27.08.2003 | 24.11.2005 | direktør |
Ole Frahm | 01.10.1999 | 27.08.2003 | direktør |
Lars Ole Würtz Nielsen | 01.10.1999 | 11.06.2001 | direktør |
Hugo Andersen | 27.06.1995 | 30.09.1999 | direktør |
Bent Vestergaard | 27.06.1995 | 30.06.1999 | direktør |
Alf Duch-Pedersen | 27.06.1995 | 04.04.1997 | direktør |
Fritz Busch | 27.06.1995 | 12.01.1996 | direktør |
Michael Pram Rasmussen | 27.06.1995 | 21.11.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karen Bladt | 16.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Rise Andersen | 16.03.2023 | formand |
Torben Jensen | 16.03.2023 | næstformand |
Anne Kjer Kaltoft | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Bjørn Jensen | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Otto Størup | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Skovrind Pedersen | 14.03.2019 | næstformand |
Claus Wistoft | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ida Sofie Jensen | 14.03.2019 | 16.03.2023 | formand |
Jørn Rise Andersen | 14.03.2019 | 15.03.2023 | næstformand |
Torben Jensen | 13.03.2018 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karen Bladt | 13.03.2018 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Horup | 13.03.2018 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hjulmand | 13.03.2018 | 14.03.2019 | formand |
Anders Hjulmand | 13.03.2018 | 14.03.2019 | næstformand |
Magnus Skovrind Pedersen | 13.03.2018 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Langsted | 14.03.2016 | 13.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ida Sofie Jensen | 20.03.2014 | 13.03.2019 | næstformand |
Peter Gæmelke | 20.03.2014 | 13.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hjulmand | 20.03.2014 | 12.03.2018 | næstformand |
Ulrik Salmonsen | 20.03.2013 | 06.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Frans Boch | 20.03.2013 | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anya Eskildsen | 21.03.2012 | 14.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 23.03.2011 | 12.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Huno Rasmussen | 24.03.2010 | 13.03.2018 | formand |
Jens Iwer Petersen | 24.03.2010 | 20.03.2014 | næstformand |
Jens Bjerg Sørensen | 30.03.2009 | 20.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Skov | 30.03.2009 | 24.03.2010 | næstformand |
Bente Finsen | 29.03.2006 | 23.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mikael Ole Olufsen | 26.04.2004 | 20.03.2013 | formand |
Mogens Tom Jakobsen | 26.04.2004 | 30.03.2009 | næstformand |
Jørn Hesselholt | 18.06.2002 | 01.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
John René Frederiksen | 11.04.2002 | 23.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Claus Høeg Madsen | 26.03.2002 | 16.04.2002 | næstformand |
Jørn Wendel Andersen | 11.06.2001 | 16.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lyngbo | 27.06.1995 | 26.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Schultz-Petersen | 27.06.1995 | 29.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Kjølby | 27.06.1995 | 26.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Leif Hede-Nielsen | 27.06.1995 | 11.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Emil Hastrup-Nielsen | 27.06.1995 | 11.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Sven Folmer Thomsen | 27.06.1995 | 12.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Knud Helge Paaske | 27.06.1995 | 20.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Povl Heegaard | 27.06.1995 | 20.04.1998 | formand |
Jørn Vilhelm Hall | 27.06.1995 | 29.04.1996 | formand |