Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2015-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 134, 8361 Hasselager (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Bestyrelse: Benny Per-Åke Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Bibranche: Bygning af skibe og flydende materiel (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Direktion: Benny Per-Åke Nilsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Navne: POLY PRODUKTER A/S (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes ObligatoriskEmail: lisbeth@lpbog.dk (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-07-08 tilføjes ObligatoriskEmail: lisbeth@lpbog.dk (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-06-17 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-06-17 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2013-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2013-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2013-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2013-05-14 tilføjes Vedtægter: 2013-05-14 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2012-07-31 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2012-07-31 fjernes Bestyrelse: Pia Thuresson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Bestyrelse: Pia Thuresson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Bestyrelse: Karin Widland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Bygning af skibe og flydende materiel (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2003-01-14)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2005-05-30 tilføjes Bestyrelse: Karin Widland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Bestyrelse: Gert Nesager Ottesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 134, 8361 Hasselager (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2004-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2003-03-11)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-19 fjernes Bestyrelse: Poul Kristian Thiede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-06 tilføjes Direktion: Benny Per-Åke Nilsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-27 tilføjes Bestyrelse: Bo Lindegaard Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2003-03-11)
Den 2003-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 46, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2003-01-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-15 fjernes Bestyrelse: Per Hellerup Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Navne: POLY PRODUKTER A/S (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1995-10-26 fjernes Navne: GRAM FLETTERI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-29 tilføjes Bestyrelse: Per Hellerup Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Bestyrelse: Børje Kjell Åke Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Direktion: Benny Per-Åke Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Revisor: Leif Ove Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1991-07-02 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Buchholdt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Bestyrelse: Hans Emil Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Direktion: Hans Emil Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-09 tilføjes Navne: GRAM FLETTERI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-08 fjernes Navne: ASX 10661 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 46, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Emil Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Direktion: Hans Emil Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Navne: ASX 10661 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Revisor: Leif Ove Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-27)