Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Per-Åke Nilsson | 06.08.2003 | 27.11.2015 | adm. dir |
Benny Per-Åke Nilsson | 01.09.1986 | 29.09.1995 | direktion |
Hans Emil Simonsen | 01.09.1986 | 26.04.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristoffer Nilsson | 31.07.2012 | 27.11.2015 | bestyrelse |
Pia Thuresson | 26.06.2008 | 31.07.2012 | bestyrelse |
Karin Widland | 30.05.2005 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Bo Lindegaard Iversen | 27.05.2003 | 30.05.2005 | bestyrelse |
Gert Nesager Ottesen | 29.09.1995 | 30.05.2005 | bestyrelse |
Poul Kristian Thiede | 29.09.1995 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Per Hellerup Sørensen | 29.09.1995 | 15.09.1998 | bestyrelse |
Alexander Tychsen | 01.09.1986 | 27.11.2015 | bestyrelse |
Benny Per-Åke Nilsson | 01.09.1986 | 27.11.2015 | bestyrelse |
Børje Kjell Åke Nilsson | 01.09.1986 | 29.09.1995 | bestyrelse |
Hans Erik Buchholdt Hansen | 01.09.1986 | 02.07.1991 | bestyrelse |
Hans Emil Simonsen | 01.09.1986 | 26.04.1988 | bestyrelse |