Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Direktion: Mogens Michael Holten (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@bergsoe4.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Navne: TB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bergsoe4.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame- og administrationsvirksomhed samt at investere i virksomheder inden for kommunikationsområdet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Vedtægter: 2010-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 781, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Navne: TB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 fjernes Navne: THOMAS BERGSØE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-02-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-10 fjernes Bestyrelse: Anne Lillian Holten (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Bestyrelse: Anne Lillian Holten (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Bestyrelse: Jesper Bjørn Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Direktion: Mogens Michael Holten (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Direktion: Flemming Nordstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-06 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Folmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Folmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 fjernes Bestyrelse: Mogens Michael Holten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@cdm.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cdm.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-20 tilføjes Bestyrelse: Flemming Nordstrand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 fjernes Bestyrelse: Kim Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Bestyrelse: Ole Brink-Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Direktion: Flemming Nordstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 fjernes Direktion: Ole Brink-Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 fjernes Bestyrelse: Claus Barenholdt Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-16 tilføjes Navne: THOMAS BERGSØE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-15 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1013 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 781, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-15 tilføjes Bestyrelse: Claus Barenholdt Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Direktion: Ole Brink-Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2001-02-19)
Den 1986-08-15 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1013 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-08-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)