Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Michael Holten | 20.03.2009 | 14.01.2011 | adm. dir |
Flemming Nordstrand | 22.02.1996 | 20.03.2009 | direktion |
Ole Brink-Olsen | 15.08.1986 | 22.02.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Hoffmann von Holten | 20.03.2009 | 10.02.2010 | bestyrelse |
Mogens Michael Holten | 20.03.2009 | 10.02.2010 | bestyrelse |
Anne Lillian Holten | 20.03.2009 | 10.02.2010 | formand |
Niels Erik Folmann | 02.08.2004 | 06.01.2006 | bestyrelse |
Flemming Nordstrand | 20.10.1999 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Jeanette Rivad | 19.02.1998 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Kim Knudsen | 19.02.1998 | 20.10.1999 | bestyrelse |
Jesper Bjørn Christiansen | 15.08.1986 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Mogens Michael Holten | 15.08.1986 | 02.08.2004 | bestyrelse |
Ole Brink-Olsen | 15.08.1986 | 19.02.1998 | bestyrelse |
Claus Barenholdt Bruun | 15.08.1986 | 22.02.1996 | bestyrelse |