Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 88, 8870 Langå (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-14 fjernes Direktion: Michael Von Wowern (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: ejendomme@mail.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-14 fjernes Navne: VON WOWERN EJENDOMME 2 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Stiftere: Steen Ivan Pedersen, Kurt Bøgh Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og enhver hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Vedtægter: 2011-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-04-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomme@mail.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 88, 8870 Langå (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 42, 9510 Arden (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-05-25 tilføjes Direktion: Michael Von Wowern (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Direktion: Anna Margit Curley (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 tilføjes Navne: VON WOWERN EJENDOMME 2 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-05-24 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ARDEN AF DEN 1.JANUAR 1986 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-25 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Direktion: Anna Margit Curley (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Direktion: Steen Ivan Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 42, 9510 Arden (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 42, 9510 Arden (offentliggjort 2000-10-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Revisor: Jørgen Skov Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-06 tilføjes Revisor: Jørgen Skov Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 fjernes Revisor: M.K. INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-22 fjernes Direktion: Kurt Bøgh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 42, 9510 Arden (offentliggjort 2000-10-12)
Den 1995-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmarken 56, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarken 56, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Kurt Bøgh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ARDEN AF DEN 1.JANUAR 1986 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: M.K. INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Steen Ivan Pedersen, Kurt Bøgh Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)