Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Von Wowern | 25.05.2009 | 14.03.2014 | direktion |
Frederik Vinther Pedersen | 31.03.2009 | 25.05.2009 | direktion |
Anna Margit Curley | 31.03.2009 | 25.05.2009 | direktion |
Steen Ivan Pedersen | 30.06.1986 | 31.03.2009 | direktion |
Kurt Bøgh Jensen | 30.06.1986 | 22.09.2000 | direktion |