Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-27 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1959 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Idrætsvej 20, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Revisor: J. IVERSEN OG P. HALD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Bestyrelse: Hugo Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Direktion: Karsten Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1959 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Navne: MARKETING VEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er kommunikationsvirksomhed, herunder reklamebureau-virksomhed samt handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Vedtægter: 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-23 fjernes Bestyrelse: Else Visgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-13 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 fjernes Bestyrelse: Steen Beck-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 tilføjes Navne: MARKETING VEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-06 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1959 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idrætsvej 20, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Beck-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Karsten Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1959 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, J. IVERSEN OG P. HALD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)