Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Søgaard Iversen | 07.02.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Johannes Villtoft | 30.03.2012 | 07.02.2022 | direktør |
Ole Jordy | 06.12.2006 | 30.03.2012 | direktør |
Jan Halborg | 03.06.1998 | 06.12.2006 | direktør |
Ole Jordy | 25.06.1986 | 03.06.1998 | direktør |
Ole Jordy | 25.06.1986 | 18.05.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Søgaard Iversen | 30.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jens Dreyer | 06.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Johannes Villtoft | 11.06.2003 | 07.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karen Henriksen | 03.06.1998 | 30.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jordy | 25.06.1986 | 30.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jan Halborg | 25.06.1986 | 06.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Halborg | 25.06.1986 | 11.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jordy | 25.06.1986 | 18.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jan Halborg | 25.06.1986 | 18.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Halborg | 25.06.1986 | 18.05.1993 | bestyrelsesmedlem |