Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JAN OG VIBEKE HALBORG LEASING ApS (CVR 75110219) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 25.06.1986 |
Jan Halborg | 25.06.1986 | |
Ole Jordy | 25.06.1986 | |
Vibeke Halborg | 25.06.1986 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TANDLÆGE JENS DREYER HOLDING ApS (CVR 29847843) | NORMAL | 28.02.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
TANDLÆGE KNUD SØGAARD IVERSEN HOLDING ApS (CVR 34453721) | NORMAL | 28.02.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TANDLÆGE KNUD SØGAARD IVERSEN HOLDING ApS (CVR 34453721) | 30.03.2012 | 27.02.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET PETER VILTOFT ApS (CVR 27079148) | 30.04.2011 | 28.02.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
TANDLÆGE JENS DREYER HOLDING ApS (CVR 29847843) | 30.04.2011 | 27.02.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |