Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-07-06 fjernes Navne: STENLØSE TØMRERFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanslergade 24, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Bestyrelse: Frank Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Direktion: Frank Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 fjernes Bestyrelse: Thomas Hallstein Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-03 tilføjes Navne: STENLØSE TØMRERFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 fjernes Navne: STENLØSE TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 fjernes Bestyrelse: Jes Drangsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 fjernes Direktion: Poul Frank Fredskilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrerforretning, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Vedtægter: 1987-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanslergade 24, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jes Drangsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Poul Frank Fredskilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: STENLØSE TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)