Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Andersen | 01.07.1986 | 02.06.1993 | direktion |
Poul Frank Fredskilde | 01.07.1986 | 02.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Sandager | 01.07.1986 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Palle Møller Jensen | 01.07.1986 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Henry Andersen | 01.07.1986 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Frank Andersen | 01.07.1986 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Jan Knudsen | 01.07.1986 | 06.04.1989 | bestyrelse |
Thomas Hallstein Christensen | 01.07.1986 | 06.04.1989 | bestyrelse |
Frank Andersen | 01.07.1986 | 02.12.1987 | bestyrelse |
Niels Due Boesen | 01.07.1986 | 02.12.1987 | bestyrelse |
Jes Drangsfeldt | 01.07.1986 | 02.12.1987 | bestyrelse |