Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-11 fjernes Navne: HP INDUSTRIVEJ 52, ROSKILDE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Stiftere: SPEKVA A/S, Hans Henning Haahr, Flemming Gerson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Bestyrelse: Susanne Høegh Gjørup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-23 fjernes Direktion: Ole Kroghave Hartvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevej 12, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Bestyrelse: Bente Høegh Hartvig (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-14 tilføjes Bestyrelse: Susanne Høegh Gjørup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-14 fjernes Bestyrelse: Peter Gjørup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsudviklings- og investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet skal tegnes ved den samlede bestyrelse i forening eller af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Vedtægter: 2006-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 tilføjes Direktion: Ole Kroghave Hartvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-14 fjernes Direktion: Lars Gjørup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-14 tilføjes Navne: HP INDUSTRIVEJ 52, ROSKILDE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 fjernes Navne: UNOSOFT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-10-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-06 fjernes Revisor: JF REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-28 tilføjes Revisor: JF REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-28 fjernes Revisor: EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Navne: UNOSOFT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-04 fjernes Navne: NØRGAARDS MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-04 fjernes Bestyrelse: Hans Henning Haahr (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-04 fjernes Direktion: Ulrik Nymann Fausing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-14 fjernes Bestyrelse: Flemming Gerson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-14 fjernes Direktion: Flemming Gerson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevej 12, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-22 tilføjes Bestyrelse: Flemming Gerson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-04-22 tilføjes Direktion: Flemming Gerson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-22 tilføjes Navne: NØRGAARDS MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-04-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Stiftere: SPEKVA A/S, Hans Henning Haahr, Flemming Gerson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)