Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Kroghave Hartvig | 14.12.2006 | 23.11.2010 | adm. dir |
Lars Gjørup | 22.04.1986 | 14.12.2006 | direktør |
Ulrik Nymann Fausing | 22.04.1986 | 04.12.1990 | direktør |
Flemming Gerson | 22.04.1986 | 14.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kroghave Hartvig | 22.12.2006 | 23.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bente Høegh Hartvig | 22.12.2006 | 23.11.2010 | formand |
Ole Kroghave Hartvig | 14.12.2006 | 23.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Høegh Gjørup | 14.12.2006 | 23.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Gjørup | 22.04.1986 | 14.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Elsebeth Gjørup | 22.04.1986 | 14.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gjørup | 22.04.1986 | 14.12.2006 | formand |
Jørgen Lauridsen Jensen | 22.04.1986 | 04.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Laura Haahr | 22.04.1986 | 04.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henning Haahr | 22.04.1986 | 04.12.1990 | formand |
Karin Rasmussen | 22.04.1986 | 14.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Gerson | 22.04.1986 | 14.06.1990 | bestyrelsesmedlem |