Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-26 fjernes Binavne: BRDR. ANDERSEN AF 1850 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 8, 1111 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Navne: BRDR. ANDERSEN 2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Bestyrelse: Peter Rønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Direktion: Peter Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 fjernes Bestyrelse: Claus Terp Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Bestyrelse: Jan Georg Brethvad (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-05 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2003-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 8, 1111 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-16 tilføjes Bestyrelse: Jan Georg Brethvad (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 tilføjes Direktion: Peter Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af herre- og damebeklædning og oparbejdning af varemærker til senere kædedrift samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 tilføjes Navne: BRDR. ANDERSEN 2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2480 (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-04-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-16 tilføjes Vedtægter: 2003-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-21 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Binavne: BRDR. ANDERSEN AF 1850 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2480 (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)