Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Søren Nielsen | 14.09.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Jensen | 01.04.2001 | 14.09.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Leon Nielsen | 12.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søren Nielsen | 14.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Steen Helskov | 14.09.2001 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Morten Færch | 01.02.2002 | 12.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Paul Henrik Sørensen | 14.09.2001 | 01.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Steen Jensen | 01.04.2001 | 14.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Ebdrup | 01.04.2001 | 14.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 01.04.2001 | 14.09.2001 | bestyrelsesmedlem |