Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LIZZI OG BENT LEON NIELSEN ApS (CVR 32654665) | NORMAL | 11.12.2009 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CONFECT A/S (CVR 10072964) | NORMAL | 12.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Rool Steel A/S (CVR 36729279) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.2016 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Holdingselskabet af 29. april 2015 ApS (CVR 36728256) | TVANGSOPLØST | 27.06.2016 | 27.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rool Steel A/S (CVR 36729279) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.2016 | 11.09.2016 | formand |
Rool Steel A/S (CVR 36729279) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.04.2015 | 09.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 6. maj 2015 (CVR 33061226) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.05.2014 | 08.05.2015 | bestyrelse |
FONDEN BUSINESS KOLDING (CVR 18746131) | NORMAL | 12.12.2013 | 04.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
IN3SANT A/S (CVR 34698414) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2013 | 04.02.2016 | bestyrelse |
FONDEN BUSINESS KOLDING (CVR 18746131) | NORMAL | 04.10.2013 | 22.12.2013 | formand |
MOTORCENTRUM A/S (CVR 33364431) | NORMAL | 07.12.2012 | 05.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN HOUSE OF INNOVATION (CVR 29689172) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.08.2012 | 29.04.2014 | formand |
SØV-FONDEN KOLDING (CVR 34490201) | NORMAL | 01.12.2011 | 27.05.2014 | formand |
JBG 27 A/S (CVR 29632855) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.11.2011 | 29.04.2014 | formand |
NISSENPACK A/S (CVR 10189683) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.12.2009 | 02.07.2010 | formand |
SCANDINAVIAN EXECUTIVE INSTITUTE A/S (CVR 32157238) | NORMAL | 14.05.2009 | 25.02.2015 | formand |
Erhvervenes Fond Kolding (CVR 17785907) | NORMAL | 18.12.2008 | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Consilio Nordic A/S (CVR 21705195) | NORMAL | 31.10.2002 | 22.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
GEORG JENSEN DAMASK A/S (CVR 68435412) | NORMAL | 31.10.2002 | 22.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FRANK NISSEN PACK ApS (CVR 32652220) | NORMAL | 21.11.2011 | direktør |
LIZZI OG BENT LEON NIELSEN ApS (CVR 32654665) | NORMAL | 11.12.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Rool Steel A/S (CVR 36729279) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.2016 | 09.02.2018 | adm. dir |
Holdingselskabet af 29. april 2015 ApS (CVR 36728256) | TVANGSOPLØST | 01.07.2016 | 27.08.2020 | direktør |
Rool Steel A/S (CVR 36729279) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.04.2015 | 01.01.2016 | direktør |
Holdingselskabet af 29. april 2015 ApS (CVR 36728256) | TVANGSOPLØST | 29.04.2015 | 09.06.2015 | direktør |
IN3SANT A/S (CVR 34698414) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2013 | 04.02.2016 | direktion |
FONDEN HOUSE OF INNOVATION (CVR 29689172) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.10.2013 | 22.11.2013 | adm. dir |
FONDEN BUSINESS KOLDING (CVR 18746131) | NORMAL | 04.10.2013 | 22.12.2013 | adm. dir |
NISSENPACK A/S (CVR 10189683) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.06.2011 | 21.11.2013 | adm. dir |
SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S (CVR 24730018) | NORMAL | 05.10.2004 | 09.07.2007 | adm. dir |
GEORG JENSEN DAMASK A/S (CVR 68435412) | NORMAL | 28.08.2001 | 31.08.2002 | direktør |
MHH INVEST ApS (CVR 80578318) | NORMAL | 01.07.1997 | 19.11.1999 | adm. dir |
NYBO WORKWEAR A/S (CVR 36745118) | NORMAL | 19.08.1971 | 27.12.1988 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bent Leon Nielsen | 13,64 % | 13,64 % | 13,64 % | 18,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bent Leon Nielsen (antal: 22) | 13 | 4 | 2 | 3 |
Pct. | 59 % | 18 % | 9 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bent Leon Nielsen (antal: 39) | 18 | 14 | 6 | 1 |
Pct. | 46 % | 36 % | 15 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |