Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 1, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Karlskov Jensen (formand) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Direktion: Lars Ulrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-12 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Legale ejere: CSF-DYNAMICS A/S (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Navne: TITE DRAIN ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Stiftere: CSF-DYNAMICS A/S (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-11-21 tilføjes Direktion: Lars Ulrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-11-21 fjernes Direktion: Christian Caspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-03-12 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 1, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2012-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 tilføjes Direktion: Christian Caspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Direktion: Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-06 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-06 fjernes Revisor: Jan Ole Edelbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-01-09 tilføjes Bestyrelse: Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2002-01-09 tilføjes Direktion: Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Direktion: Torben Michael Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Karlskov Jensen (formand) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Direktion: Torben Michael Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og producere udstyr og hjælpemidler indenfor den medicinsktekniske branche og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-12 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2000-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Legale ejere: CSF-DYNAMICS A/S (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Navne: TITE DRAIN ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Revisor: Jan Ole Edelbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Stiftere: CSF-DYNAMICS A/S (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Vedtægter: 2000-12-12 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2000-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-21)