Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ulrik Nielsen | 21.11.2014 | 05.08.2016 | direktion |
Christian Caspersen | 26.11.2012 | 21.11.2014 | direktion |
Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen | 09.01.2002 | 26.11.2012 | direktion |
Torben Michael Jensen | 12.12.2000 | 09.01.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen | 09.01.2002 | 05.08.2016 | bestyrelse |
Jens Erik Karlskov Jensen | 12.12.2000 | 05.08.2016 | formand |