Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Stampe | 08.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jon Steingrim Johnsen | 03.03.2020 | 08.11.2023 | adm. dir |
Michael Nellemann Pedersen | 09.10.2012 | 08.11.2023 | direktør |
Peter Melchior | 01.01.2002 | 01.07.2012 | direktør |
Jens Kjærsgaard | 01.01.2002 | 31.12.2004 | direktør |
Peter Damgaard Jensen | 01.12.2001 | 03.03.2020 | adm. dir |
Bent Nyløkke | 20.11.1985 | 01.12.2001 | direktør |
Flemming Ellebæk Borreskov | 20.11.1985 | 27.06.1991 | direktør |
Poul Erik Knudsen | 20.11.1985 | 27.06.1991 | direktør |
Niels Hykkelbjerg Graversen | 20.11.1985 | 24.11.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Bjørnbak Hallstein | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Frydenberg | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Ørnstrup Pilehave | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nellemann Pedersen | 08.11.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annegrete Birck Jakobsen | 08.11.2023 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bitten Kaanbjerg Kristensen | 08.06.2023 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lis Britt Munk | 08.06.2023 | 08.11.2023 | næstformand |
Jacob Rosenberg | 27.04.2023 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Nør Langager | 21.06.2022 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bitten Kaanbjerg Kristensen | 21.06.2022 | 07.06.2023 | næstformand |
Marcus Douwe Meijer | 29.04.2022 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Theilgaard Jacobsen | 29.04.2022 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Præstegaard | 29.04.2022 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kühnau Hansen | 29.04.2022 | 08.11.2023 | formand |
Louise Caroline Mogensen | 29.04.2022 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Toft | 29.04.2022 | 27.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ghita Parry | 02.06.2021 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Nør Langager | 02.06.2021 | 20.06.2022 | næstformand |
Anita Barbesgaard | 22.07.2020 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Schouborg Lambrecht | 19.06.2020 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ghita Parry | 19.06.2020 | 01.06.2021 | næstformand |
Lis Britt Munk | 18.09.2019 | 07.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Schouborg Lambrecht | 27.06.2019 | 18.06.2020 | næstformand |
Lillian Bondo | 27.06.2019 | 18.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Cramon | 04.02.2019 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Lund Holst | 07.12.2018 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bitten Kaanbjerg Kristensen | 07.12.2018 | 20.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lillian Bondo | 11.06.2018 | 26.06.2019 | næstformand |
Bert Hammer Asbild | 11.06.2018 | 07.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Libergren | 30.04.2018 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nils Borring | 30.04.2018 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bagger Thomsen | 30.04.2018 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Nielsen | 30.04.2018 | 28.04.2022 | formand |
Tina Nør Langager | 14.06.2017 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bert Hammer Asbild | 14.06.2017 | 10.06.2018 | næstformand |
Henriette Schütze | 01.01.2017 | 04.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ghita Parry | 09.06.2016 | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tina Nør Langager | 09.06.2016 | 13.06.2017 | næstformand |
Birgit Plough Jensen | 17.05.2016 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tina Nør Langager | 04.12.2015 | 08.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thyge Kjeldgaard Nielsen | 02.10.2015 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Libergren | 02.10.2015 | 29.04.2018 | formand |
Tina Schouborg Lambrecht | 21.04.2015 | 26.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ghita Parry | 21.04.2015 | 08.06.2016 | næstformand |
Lone Birgitte Høhne | 16.02.2015 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Paw Vagtborg Karslund | 19.12.2014 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anette Eberhard | 21.10.2014 | 07.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik Adolphsen | 21.10.2014 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bert Hammer Asbild | 20.06.2014 | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tina Schouborg Lambrecht | 20.06.2014 | 20.04.2015 | næstformand |
Lillian Bondo | 24.04.2014 | 10.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Libergren | 24.04.2014 | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Holger Gorm Petersen | 24.04.2014 | 01.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mary-Ann Sørensen | 28.10.2011 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Merete Ringsholt | 28.10.2011 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Nielsen | 28.10.2011 | 29.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Annette Boldt Gemynthe | 28.10.2011 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ghita Parry | 28.10.2011 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Stig Vestergaard | 28.10.2011 | 24.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lillian Bondo | 28.10.2011 | 24.04.2014 | næstformand |
Johnny Kuhr Mikkelsen | 28.10.2011 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Stavnskær Gaarde | 23.08.2010 | 28.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gunner Gamborg | 29.04.2010 | 04.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carl Holst | 29.04.2010 | 01.08.2015 | formand |
Poul Salomon Müller | 29.04.2010 | 24.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Kuhr Mikkelsen | 29.04.2010 | 28.10.2011 | næstformand |
Thomas Kastrup-Larsen | 29.04.2010 | 23.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Mette Gislev Mersing | 01.05.2007 | 28.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johannes Engberg | 01.05.2007 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Erik Svendsen | 01.05.2007 | 29.04.2010 | formand |
Brian Errebo-Jensen | 01.06.2006 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gitten Hammerberg | 01.06.2006 | 14.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Kirketerp Nielsen | 01.07.2002 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Carl Holst | 01.07.2002 | 30.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Inger Brøndsted | 01.07.2002 | 01.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Gunner Gamborg | 16.06.2001 | 21.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lone Birgitte Høhne | 01.07.1998 | 28.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Elisabeth Ebbensgaard | 01.07.1998 | 01.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Brian Errebo-Jensen | 30.05.1997 | 01.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Haase | 01.09.1994 | 30.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Annette Nisbeth | 01.07.1994 | 30.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Storm Rasmussen | 01.07.1994 | 30.04.2007 | formand |
Ester Larsen | 01.07.1994 | 01.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henning Tellerup | 01.07.1994 | 01.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Lisbet Andersen | 20.11.1985 | 01.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Tina Rannveig Voltelen | 20.11.1985 | 26.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karen Herdis Christensen | 20.11.1985 | 04.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christen Sindal | 20.11.1985 | 31.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Frida Jensen | 20.11.1985 | 01.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Else Knudsen | 20.11.1985 | 01.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Christian Fabricius Tange | 20.11.1985 | 01.07.1994 | formand |
Ingrid Elise Knudsen | 20.11.1985 | 10.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Birte Lissen Grete Carstensen | 20.11.1985 | 10.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Særkjær | 20.11.1985 | 14.09.1990 | næstformand |
Johannes Nielsen | 20.11.1985 | 04.09.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ib Vindelev | 20.11.1985 | 04.09.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Torben Federspiel | 20.11.1985 | 04.09.1990 | formand |
Ester Larsen | 20.11.1985 | 04.09.1990 | næstformand |
Anne Binzer Hermann | 20.11.1985 | 20.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Bente Corlin Christensen | 20.11.1985 | 24.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Finn Møller | 20.11.1985 | 24.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hykkelbjerg Graversen | 20.11.1985 | 24.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Poul Halfdan Lauritsen | 20.11.1985 | 24.11.1987 | formand |