Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-22 fjernes Direktion: Poul Lund Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-22 fjernes Navne: WAREHOUSE IMPORTS DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-22 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 fjernes Direktion: Sharon Gael Cavanagh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Deon Carl Pelser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Direktion: Sharon Gael Cavanagh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Direktion: Erik Kai Klingert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Direktion: Deon Carl Pelser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Direktion: Trevor Dons Campbell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: unisea@unisea.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: unisea@unisea.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-28 tilføjes Direktion: Trevor Dons Campbell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-28 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, håndværk og industri og hermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier, anparter og lignende værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-28 tilføjes Navne: WAREHOUSE IMPORTS DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-27 fjernes Navne: KR 844 ApS (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2000-07-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-28 tilføjes Vedtægter: 2000-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Navne: KR 844 ApS (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2000-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)