Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Søgaard | 08.12.2005 | 22.07.2008 | direktion |
Sharon Gael Cavanagh | 08.12.2005 | 21.12.2007 | direktion |
Deon Carl Pelser | 13.01.2005 | 09.12.2005 | direktion |
Poul Lund Christensen | 28.07.2000 | 22.07.2008 | direktion |
Erik Kai Klingert | 28.07.2000 | 20.09.2005 | direktion |
Trevor Dons Campbell | 28.07.2000 | 13.01.2005 | direktion |
Jørgen Byriel | 06.06.2000 | 28.07.2000 | direktion |