Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Bering | 24.10.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Bering | 31.08.2005 | 23.10.2022 | direktør |
Petrus Johannes Maria Erkamp | 03.03.2003 | 31.08.2005 | adm. dir |
Andreas Cornelis Gerardus Huiskamp | 30.05.2000 | 03.03.2003 | direktør |
Klaus Søgaard | 01.03.2000 | 30.05.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hasse Bahn Vilstrup | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hendrik Christiaan Nolte | 11.03.2024 | formand |
Claus Bering | 31.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Bollerup Jensen | 25.04.2022 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Adrianus Johannes Brouwer | 25.04.2022 | 11.03.2024 | formand |
Serge Winston D. Schmidt | 17.02.2017 | 25.04.2022 | formand |
Frederik Adrianus Johannes Brouwer | 17.02.2017 | 24.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sanna Sisko Helena Luhtala | 01.05.2014 | 17.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Owen Francis Rowley | 01.05.2014 | 17.02.2017 | formand |
Edwin Enno Johan van den Berg | 23.05.2013 | 01.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Cornelis Jacobus Maria Verburg | 29.05.2007 | 01.05.2014 | formand |
Arijan Johan Bakker | 29.05.2007 | 23.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Edwin Enno Johan van den Berg | 31.08.2005 | 29.05.2007 | formand |
John Lawrence Wittstock | 29.10.2004 | 31.08.2005 | formand |
Mairtin M. Clarke | 05.08.2004 | 31.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Petrus Johannes Maria Erkamp | 03.03.2003 | 31.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Ronald Nanninga | 30.05.2000 | 31.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Brian Gerard Hill | 30.05.2000 | 29.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Cornelis Gerardus Huiskamp | 30.05.2000 | 05.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 01.03.2000 | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 01.03.2000 | 30.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 01.03.2000 | 30.05.2000 | formand |