Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nils Prieme | 01.11.1996 | 27.03.2003 | adm. dir |
Poul Holdt Hansen | 16.12.1985 | 01.11.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katinka Pernille Aller | 11.01.2000 | 27.03.2003 | bestyrelse |
Erik Aller | 11.01.2000 | 27.03.2003 | bestyrelse |
Bettina Charlotte Aller | 16.12.1985 | 27.03.2003 | formand |
Nils Prieme | 16.12.1985 | 01.10.2002 | bestyrelse |
Claes Henrik Aller | 16.12.1985 | 11.01.2000 | bestyrelse |
Poul Holdt Hansen | 16.12.1985 | 04.12.1998 | bestyrelse |
Jørgen Claes Aller | 16.12.1985 | 16.03.1994 | bestyrelse |
Jørgen Helsberg Andersen | 16.12.1985 | 20.09.1990 | bestyrelse |