Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Andersen | 24.02.2022 | 12.05.2023 | direktør |
Erik Haldan | 01.12.2005 | 24.02.2022 | direktør |
Niels Erik Kirkegaard Sørensen | 09.08.2001 | 01.12.2005 | direktør |
Birthe Rasmussen | 09.08.2001 | 09.08.2001 | direktør |
Poul Nielsen | 29.09.1999 | 12.01.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Demant | 24.02.2022 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bundgaard Andersen | 24.02.2022 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Werner Munck | 03.09.2019 | 12.05.2023 | formand |
Holger Refslund | 03.09.2019 | 24.02.2022 | næstformand |
Peter Johannes Orry Jensen | 03.05.2019 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Werner Munck | 03.05.2019 | 02.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bundgaard Poulsen | 17.01.2018 | 24.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mikael Ringtved | 12.01.2017 | 03.05.2019 | næstformand |
Holger Refslund | 29.05.2015 | 02.09.2019 | formand |
Poul Vig Nielsen | 29.05.2015 | 17.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lund Jepsen | 29.05.2015 | 12.01.2017 | næstformand |
Kim Mortensen | 09.02.2015 | 24.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Mols Poulsen | 30.08.2011 | 24.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bjerregaard Nielsen | 20.08.2008 | 29.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Tage Rosenstand | 18.05.2006 | 03.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Rasmussen | 09.08.2001 | 29.05.2015 | formand |
Holger Refslund | 09.08.2001 | 28.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ivan Andersen | 09.08.2001 | 09.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jørn Petersen | 09.08.2001 | 12.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Okholm | 01.01.2001 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Gregersen | 01.01.2001 | 09.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Sandahl Sørensen | 01.01.2001 | 09.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Hans Wenzelsen | 01.01.2001 | 09.08.2001 | formand |
Christian Tage Jørgensen | 01.01.2001 | 09.08.2001 | næstformand |
Mads Børge Kristensen | 12.01.2000 | 09.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Solveig Christensen | 29.09.1999 | 20.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Rasmussen | 29.09.1999 | 01.01.2001 | formand |
Poul Nielsen | 29.09.1999 | 12.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ejler Reher | 29.09.1999 | 12.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Morten Østergaard Nielsen | 29.09.1999 | 12.01.2000 | bestyrelsesmedlem |