Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Interessenter |
Den 2024-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandløbervej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandløbervej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandløbervej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandløbervej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2012-09-18)
Den 2012-12-01 tilføjes Navne: Absalon Arkitekter MAA (offentliggjort 2012-09-18)
Den 2012-11-30 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2012-11-30 fjernes Navne: Absalons Tegnestue v/Ole Absalon Hansen (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2012-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandløbervej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2012-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 10, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: Absalons Tegnestue v/Ole Absalon Hansen (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Navne: Hr Ole Torben Absalon Hansen (offentliggjort 2000-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1986-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 10, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2001-03-05)
Den 1986-01-01 tilføjes Interessenter: Ole Torben Absalon Hansen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1986-01-01 tilføjes Navne: Hr Ole Torben Absalon Hansen (offentliggjort 2000-11-22)
Den 1986-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-07-11)