Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Interessenter | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: Ingerogegon@mail.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-06-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørvigvej 5, 7570 Vemb (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørvigvej 5, 7570 Vemb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2001-06-11 tilføjes Navne: Landbrugere Egon Sønderby/ inger Elisabeth Sønderby (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2001-06-10 fjernes Navne: Landbrugere Egon Sønderby/Inger Elisabeth Sønderby (offentliggjort 2001-06-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1986-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørvigvej 5, 7570 Vemb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-01 tilføjes Interessenter: Inger Elisabeth Sønderby, Egon Sønderby (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1986-02-01 tilføjes Navne: Landbrugere Egon Sønderby/Inger Elisabeth Sønderby (offentliggjort 2001-06-11)
Den 1986-02-01 tilføjes Reelle ejere: Egon Sønderby, Inger Elisabeth Sønderby (offentliggjort 2017-10-28)
Den 1986-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)