Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fagerparken 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fagerparken 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-26 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-25 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 tilføjes Interessenter: Ivan Palle R E Sørensen (offentliggjort 2013-10-24)
Den 2013-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: fagerparken16@gmail.com (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-26 tilføjes Navne: Finansiel Service (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-08-25 fjernes Navne: UDLEJER PALLE SØRENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 fjernes Interessenter: Ivan Palle R E Sørensen (offentliggjort 2013-10-24)
Den 1983-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fagerparken 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-01 tilføjes Interessenter: Ivan Palle R E Sørensen (offentliggjort 2013-10-24)
Den 1983-07-01 tilføjes Navne: UDLEJER PALLE SØRENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)