Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2023-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tanderup Mark 8, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2023-02-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2023-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: Kasserer@dch-herning.dk (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2023-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: ilp@fibermail.dk (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tanderup Mark 8, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2015-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Silstrupvej 1, 6933 Kibæk (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ilp@fibermail.dk (offentliggjort 2023-02-19)
Den 2015-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: purr@os.dk (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2010-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Silstrupvej 1, 6933 Kibæk (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2010-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerbjerg 78, 7400 Herning (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2010-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: purr@os.dk (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-06-30 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-06-29 fjernes Hovedbranche: Kantiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbjerg 78, 7400 Herning (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 48, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 48, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kantiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-01 tilføjes Navne: D.C.H./HERNING AFDELING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)