Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-12-14 fjernes Navne: BRØDRENE SJØQVIST HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 1. mf., 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Revisor: AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 fjernes Bestyrelse: Sten Sjøqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 fjernes Direktion: Sten Sjøqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje og drive virksomheder indenfor sportsbranchen, samt investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Vedtægter: 1984-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 1. mf., 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Bestyrelse: Sten Sjøqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Direktion: Sten Sjøqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Navne: BRØDRENE SJØQVIST HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Revisor: AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)