Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-02-22 fjernes Navne: ICEBERG SEAFOOD DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tibberup Alle 75, 3060 Espergærde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Revisor: Revisor Hans Chr. Bayer, Revis ionsfirmaet Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Kryger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 fjernes Direktion: Flemming Kryger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-03 tilføjes Navne: ICEBERG SEAFOOD DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Navne: ICEBERG SEAFOOD DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Vedtægter: 1991-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-29 tilføjes Navne: ICEBERG SEAFOOD DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 fjernes Navne: ICEBERG SEAFOOD PACKING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tibberup Alle 75, 3060 Espergærde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Bestyrelse: Flemming Kryger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Direktion: Flemming Kryger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Navne: ICEBERG SEAFOOD PACKING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Revisor Hans Chr. Bayer, Revis ionsfirmaet Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)