Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Fanny Christiansen | 19.03.1982 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Andreas Christiansen | 19.03.1982 | 26.11.1990 | direktør |
Anette Fanny Christiansen | 19.03.1982 | 07.09.1988 | direktør |
Kim Christiansen | 19.03.1982 | 22.02.1988 | direktør |